Robin Munch-Andersen
Karrieren startede hos: | RAMBØLL DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 285.101' DKK RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.082.030' DKK RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.890.398' DKK RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 3.182 årsværk hos RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S) (2023) |
Seed: 209030890
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i RAMBØLL DANMARK A/S (tidligere RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Robin Munch-Andersen i 18 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. januar 1990.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 285.101' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.1990
Registreringsdato: 22.01.1990 -
RAMBØLL & HANNEMANN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: RAMBØLL DANMARK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.1971
Registreringsdato: 04.03.1971
Blå bog (fortsat)
Robin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.03.1971 - 22.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Robin' netværk er Steen Cosmus Thaning.