Anders Fredslund Pedersen
Karrieren startede hos: | INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 358.211' DKK SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S) (2017) |
Største underskud: | -148.437' DKK Serenova A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.254.699' DKK SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 173.873' DKK FAGUS A/S (Nu: Sorana A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Serenova A/S (2016) |
Seed: 1103955082
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Fredslund Pedersen i 29 år 1 måned, inden stoppet d. 10. august 1989.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med elektroniske komponenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
SIRIUSPARTNER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2016
Tidslinje (25)
-
Unitpal ApS (Nu: ROOMAXE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
FAGUS A/S (Nu: Sorana A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2020
Registreringsdato: 29.07.2020 -
SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2020
Registreringsdato: 29.07.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.05.2018 - 31.05.2024
Direktør
09.05.2018 - 02.07.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.08.2014 - 29.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.08.2014 - 29.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2016 - 13.03.2018
Bestyrelsesmedlem
14.03.2018 - 04.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Fredslund Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S) der præsenterede et overskud på 358.211' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Serenova A/S der præsenterede et underskud på 148.437' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 1 måned fra 1960 til 1989 hos INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 147.622' DKK (SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39.518' DKK (PLAZA HOTEL GROUP A/S (Nu: Balder Plaza A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.254.699' DKK (SORANA A/S (Nu: Sorana Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 790' DKK (SIRIUSPARTNER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kaare Harry Kjerrumgaard.