John Mailund
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.205' DKK MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (2020-21) |
Største underskud: | -239' DKK MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.178' DKK MAJLUND HOLDING HORSENS ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.336' DKK MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (47 år) |
Seed: 740931969
Det hele begyndte for nu flere år siden ved MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (tidligere MAILUNDS MASKINFABRIK HORSENS ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde John Mailund i 47 år, før fratrædelsen den 16. april 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 675' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAJLUND HOLDING HORSENS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS
Via MAJLUND HOLDING HORSENS ApS
Direktørposter (1)
-
MAJLUND HOLDING HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
MAILUNDS MASKINFABRIK HORSENS ApS (Nu: MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
MAJLUND HOLDING HORSENS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017 -
MAJLUND HOLDING HORSENS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.03.1977 - 16.04.2024
Reel ejer
04.11.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.11.2006 - 12.08.2010
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
04.11.2004 - 31.05.2017
Direktør
04.11.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.11.2006 - 12.08.2010
Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
John Mailund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAJLUND HOLDING HORSENS ApS (ejer lige nu 51%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.178' DKK. Gennem sit holdingselskab MAJLUND HOLDING HORSENS ApS har John dermed også andele i MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for John Mailund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS landede et overskud på 1.205' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS landede et underskud på 239' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 675' DKK (MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.178' DKK (MAJLUND HOLDING HORSENS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.138' DKK (MAJLUND SMEDE- OG MASKINFABRIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Peter Mailund.