Flemming Jesper Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1980 (44 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELSEN CHARTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.620' DKK FONDEN FOR SVENDBORG SPAREKASSE (Nu: FONDEN FOR FYNSKE BANK) (2021) |
Største underskud: | -16.002' DKK UTX NR. 10.019 A/S (Nu: ERRIA A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 597.392' DKK FONDEN FOR SVENDBORG SPAREKASSE (Nu: FONDEN FOR FYNSKE BANK) (2023) |
Største gæld: | 56.162' DKK EJENDOMSSELSKABET PASOPVEJ P/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos UTX NR. 10.019 A/S (Nu: ERRIA A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cand. jur. FLEMMING SCHMIDT ApS (27 år 2 måneder) |
Seed: 604271909
Karrieren som leder startede i 1980 i NIELSEN CHARTERING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Jesper Schmidt i 7 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. november 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cand. jur. FLEMMING SCHMIDT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
KLOSTER SELSKABET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.1998 -
Cand. jur. FLEMMING SCHMIDT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.1997
Bestyrelsesposter (3)
-
P.S. - Gnisten Marine A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2015 -
P&L Holding Svendborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2013 -
MARSTAL VÆRFT A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.05.2024
Tidslinje (98)
-
MARSTAL VÆRFT A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
JL Shipping A/S (Nu: HH DANSHIP A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
TAASINGE SHIPPING A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023
Blå bog (fortsat)
Flemming har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Jesper Schmidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i FONDEN FOR SVENDBORG SPAREKASSE (Nu: FONDEN FOR FYNSKE BANK) der præsenterede et overskud på 15.620' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Gnisten & Thurøbund Marine A/S (Nu: P.S. - Gnisten Marine A/S) der præsenterede et underskud på 1.369' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 46 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos P&L Holding Svendborg A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.550' DKK (PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 578' DKK (Gnisten & Thurøbund Marine A/S (Nu: P.S. - Gnisten Marine A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 597.392' DKK (FONDEN FOR SVENDBORG SPAREKASSE (Nu: FONDEN FOR FYNSKE BANK)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -564' DKK (UTX NR. 10.019 A/S (Nu: ERRIA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Leif Gunnar Hansen.