Olaf Agerbundsen Grønvaldt
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 1980 (44 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERCONTRY CAR RENTAL SYSTEM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.156' DKK VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS) (2016) |
Største underskud: | -68.139' DKK VIEWCARE INTERNATIONAL ApS (Nu: MHO International ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 93.703' DKK Centaflow ApS (Nu: Centaflow A/S) (2021) |
Største gæld: | 66.236' DKK VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos VIEWCARE MANAGEMENT A/S (Nu: VIEWCARE MANAGEMENT ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTERCONTRY CAR RENTAL SYSTEM ApS (17 år 1 måned) |
Seed: 632715007
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1980 i INTERCONTRY CAR RENTAL SYSTEM ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Olaf Agerbundsen Grønvaldt i 17 år 1 måned, inden stoppet d. 8. juni 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OG 2014 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MHO International ApS
Via OG 2014 ApS -
Centaflow Holding A/S
Via MHO International ApS -
VIEWCARE ApS
Via Centaflow Holding A/S -
VIEWCARE MANAGEMENT ApS
Via Centaflow Holding A/S -
Centaflow A/S UNDER KONKURS
Via Centaflow Holding A/S
Direktørposter (1)
-
OG 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
Centaflow Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2018 -
MHO International ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2014
Tidslinje (28)
-
VIEWCARE MANAGEMENT A/S (Nu: VIEWCARE MANAGEMENT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
VIEWCARE MANAGEMENT A/S (Nu: VIEWCARE MANAGEMENT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Olaf har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via MHO International ApS -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via OG 2014 ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
05.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 31.05.2024
Direktør
04.05.2021 - 31.05.2024
Ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Centaflow Holding A/S -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2013 - 31.05.2024
Direktør
04.05.2021 - 31.05.2024
Ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Centaflow Holding A/S
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VIEWCARE MANAGEMENT A/S (Nu: VIEWCARE MANAGEMENT ApS) fremviste et overskud på 334' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS) fremviste et underskud på 12.582' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 53' DKK (CARAMBA IMAGING ApS (Nu: Image2Work ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68.139' DKK (VIEWCARE INTERNATIONAL ApS (Nu: MHO International ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (OG 2014 IVS (Nu: OG 2014 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.107' DKK (VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Olaf' netværk er Søren Hofmeister.