Bjarke Thomassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1982 (42 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING NIELSEN A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af HENNING NIELSEN A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 1984131551
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1982 ved HENNING NIELSEN A/S (tidligere ELNAKI MØBEL-DESIGN ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Bjarke Thomassen i 7 år 2 måneder, før stoppet den 18. oktober 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 1998.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ELNAKI MØBEL-DESIGN ApS (Nu: HENNING NIELSEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.10.1989
Registreringsdato: 18.10.1989 -
ELNAKI MØBEL-DESIGN ApS (Nu: HENNING NIELSEN A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.1982
Registreringsdato: 01.08.1982
Blå bog (fortsat)
Bjarke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.08.1982 - 18.10.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Steffen Muldbjerg Søndergaard.