Ove Villads Engstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 1981 (43 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | O. V. ENGSTRØM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 54.257' DKK SVENDBORG FORSYNING A/S (2020) |
Største underskud: | -614' DKK S.F.B. PROF ApS (Nu: SFB ELITE ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.520.467' DKK SVENDBORG FORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 397.835' DKK SVENDBORG SPILDEVAND A/S (2016) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af O. V. ENGSTRØM A/S (25 år 9 måneder) |
Seed: 572345068
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 hos O. V. ENGSTRØM A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Ove Villads Engstrøm i 25 år 9 måneder, før stoppet d. 17. november 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ENGSTRØM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ENGSTRØM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
SVENDBORG KRAFTVARME P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
SVENDBORG KRAFTVARME A/S (Nu: SVENDBORG KRAFTVARME P/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
SVENDBORG KRAFTVARME A/S (Nu: SVENDBORG KRAFTVARME P/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
SVENDBORG SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2018
Registreringsdato: 25.05.2018
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.01.2018 - 30.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2017 - 30.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
23.11.2017 - 23.08.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2014 - 24.05.2018
Bestyrelsesmedlem
25.05.2018 - 31.12.2018
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Villads Engstrøm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos SVENDBORG FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 18.944' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos SVENDBORG AFFALD A/S der præsenterede et underskud på 528' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 1988 til 1994 hos A/S BCS NR. 2.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.436' DKK (SVENDBORG FORSYNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (SVENDBORG VE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.520.467' DKK (SVENDBORG FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 240' DKK (ENGSTRØM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Jesper Bernhardt.