Conny Johanne Skovfoged
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET NIBEVEJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOLSTRUP VINDMØLLELAUG I/S (25 år 8 måneder) |
Seed: 1611947406
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1985 ved EJENDOMSSELSKABET NIBEVEJ A/S (tidligere SIMONSEN & WENDT A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Conny Johanne Skovfoged i 11 år 3 måneder, før fratrædelsen den 6. februar 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VOLSTRUP VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
VOLSTRUP VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1999
Registreringsdato: 01.01.1999 -
SIMONSEN & WENDT A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET NIBEVEJ A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.1997
Registreringsdato: 06.02.1997 -
SIMONSEN & WENDT A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET NIBEVEJ A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.1985
Registreringsdato: 25.10.1985
Blå bog (fortsat)
Conny har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.10.1985 - 06.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Conny' netværk er Frede Åge Laursen.