Berith Krabbe
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1974 (49 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.095' DKK OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -423' DKK B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 80.262' DKK OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 27.938' DKK OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS (49 år 9 måneder) |
Seed: 1674739767
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Berith Krabbe købte en part af virksomheden d. 17. december 1974 og fik dermed en andel på . På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Berith af: Bettina Ottensten og Helen Lizette Ottensten. Rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer har Berith nu bestreddet i 37 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor finansielle hovedsæders virksomhed. Her 37 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BER I af 2023 ApS
Ejerandel: 100% -
B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Ottensten II Holding ApS
Via BER I af 2023 ApS -
OTTENSTEN HOLDING ApS
Via Ottensten II Holding ApS -
OTTENSTEN A/S
Via OTTENSTEN HOLDING ApS -
Ottensten Danmark ApS
Via OTTENSTEN A/SNyt selskab
Direktørposter (1)
-
BER I af 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Ottensten III Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
BER I af 2023 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
BER I af 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Berith har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.06.2023 - 30.06.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
26.04.2023 - 11.06.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
11.12.2014 - 26.04.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.1974 - 01.01.2012
Ejer
17.12.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Berith Krabbe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BER I af 2023 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.384' DKK. Igennem holdingselskabet BER I af 2023 ApS har Berith derfor også ejerandele i Ottensten II Holding ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Berith Krabbe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 23.095' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 423' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.828' DKK (OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30' DKK (Ottensten II Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.262' DKK (OTTENSTEN HOLDING A/S (Nu: OTTENSTEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.595' DKK (B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Berith' netværk er Henrik Ottensten.