Søren Brunsholt Andersen
Karrieren startede hos: | SMC VARME TEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 642262280
Karrieren som leder startede for alvor for nu meget længe siden i SMC VARME TEKNIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Brunsholt Andersen i 24 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 21. januar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. januar 1991.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SMC VARME TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.1991
Registreringsdato: 21.01.1991 -
SMC VARME TEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.1966
Registreringsdato: 01.04.1966
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1966 - 21.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørgen Skov Andersen.