Christian Flensborg
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 1984 (40 år) |
Karrieren startede hos: | E.B.LOKAL-FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 650' DKK LESC ApS (2022-23) |
Største gæld: | 0' DKK LESC ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E.B.LOKAL-FINANS A/S (5 år 4 måneder) |
Seed: 1189900439
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 i E.B.LOKAL-FINANS A/S (tidligere E.B. LOKAL-FINANS A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Christian Flensborg i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 5. januar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juni 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LESC ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Tidslinje (5)
-
LESC ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
E.B. LOKAL-FINANS A/S (Nu: E.B.LOKAL-FINANS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 05.01.1990
Registreringsdato: 05.01.1990 -
E.B. LOKAL-FINANS A/S (Nu: E.B.LOKAL-FINANS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.1990
Registreringsdato: 05.01.1990
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15,38% -
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.09.1984 - 05.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Bak Bak-nielsen.