Ivar Lyhne Brændgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUC, HASLEVSKOLERNES UDVIKLINGSCENTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.962' DKK AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (2021) |
Største underskud: | -26.040' DKK AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (2022) |
Største egenkapital: | 169.679' DKK AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (2021) |
Største gæld: | 81.363' DKK AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (2021) |
Flest årsværk: | 133 årsværk hos AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TV/MIDT-VEST'S MEDIEFOND (24 år 1 måned) |
Seed: 1572891204
Det hele startede for alvor en dag i 1986 hos HUC, HASLEVSKOLERNES UDVIKLINGSCENTER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ivar Lyhne Brændgaard i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 9. februar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. april 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Talegaver
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
GAMESONTRACK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
Talegaver (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
GAMESONTRACK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021
Blå bog (fortsat)
Ivar har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - 09.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivar Lyhne Brændgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD der præsenterede et overskud på 24.123' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos GAMESONTRACK A/S der præsenterede et underskud på 2.432' DKK.
Ivar har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2014 til 2020 hos AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.194' DKK (AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 165.786' DKK (AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.528' DKK (UNITAS REJSER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ivar' netværk er Marianne Gaarden.