Jimmy Kjølby Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 1978 (46 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANGELAND LYS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.543' DKK JIMCO A/S (2020) |
Største underskud: | -1.454' DKK JIMCO A/S (Nu: KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 8.862' DKK JIMCO A/S (2023) |
Største gæld: | 14.018' DKK JIMCO A/S (Nu: KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos JIMCO A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS (25 år 6 måneder) |
Seed: 1218066425
Det hele begyndte for nu flere år siden ved LANGELAND LYS ApS (tidligere SPODSBJERG LYS ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jimmy Kjølby Larsen i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen den 21. november 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JIMCO A/S
Via KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS
Direktørposter (2)
-
KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.1999 -
JIMCO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
JIMCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
JIMCO A/S (Nu: KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
JIMCO KITCHEN POLLUTION CONTROL A/S (Nu: JIMCO A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.1999
Registreringsdato: 01.11.1999 -
JIMCO KITCHEN POLLUTION CONTROL A/S (Nu: JIMCO A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1999
Registreringsdato: 01.11.1999
Blå bog (fortsat)
Jimmy har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
24.03.1999 - 09.01.2023
Ejer og Direktør
24.03.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.1978 - 21.11.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor JIMCO A/S landede et overskud på 4.543' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JIMCO A/S (Nu: KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS) landede et underskud på 1.454' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.514' DKK (JIMCO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.862' DKK (JIMCO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.223' DKK (JIMCO A/S (Nu: KJØLBY - RESEARCH & DEVELOPMENT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Steen Nymann Andersen.