Sinne Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aktieselskabet af den 23. november 2017 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.980' DKK Hotel Hesselet A/S (2022) |
Største underskud: | -1.343' DKK Hotel Knudsens Gaard A/S (2023) |
Største egenkapital: | 17.250' DKK Hotel Hesselet A/S (2023) |
Største gæld: | 72.668' DKK Hotel Hesselet A/S (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos Hotel Hesselet A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SINNE HOLDING ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 813191778
Det hele startede i 2008 hos Aktieselskabet af den 23. november 2017 (tidligere HOTEL HESSELET A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sinne Sørensen i 7 år 1 måned, før stoppet d. 30. juli 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 1.567' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SINNE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (2)
-
Hotel Hesselet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022 -
Hotel Knudsens Gaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Hotel Knudsens Gaard A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
Hotel Hesselet A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
HOTEL HESSELET A/S (Nu: Aktieselskabet af den 23. november 2017) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2017
Registreringsdato: 22.12.2017
Blå bog (fortsat)
Sinne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2008 - 30.07.2015
Bestyrelsesmedlem
31.07.2015 - 22.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Sinne Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SINNE HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 403' DKK. Gennem holdingselskabet SINNE HOLDING ApS har Sinne derfor også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Sinne Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Sinne Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Hotel Hesselet A/S der præsenterede et overskud på 3.980' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Hotel Knudsens Gaard A/S der præsenterede et underskud på 1.343' DKK.
Sinne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 1 måned fra 2008 til 2015 hos Aktieselskabet af den 23. november 2017.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.172' DKK (Hotel Hesselet A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.343' DKK (Hotel Knudsens Gaard A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.250' DKK (Hotel Hesselet A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 403' DKK (SINNE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sinne' netværk er Steen Sørensen.