Jakob Rygaard Lassen
Karrieren startede hos: | JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.715' DKK HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -15.244' DKK IDEAL ENGINEERING A/S (Nu: Aabo-Ideal A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 43.660' DKK IDEAL ENGINEERING A/S (Nu: Aabo-Ideal A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 138.452' DKK IDEAL ENGINEERING A/S (Nu: Aabo-Ideal A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos IDEAL ENGINEERING A/S (Nu: Aabo-Ideal A/S) (2021-22) |
Seed: 1006813800
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS (tidligere JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Rygaard Lassen i 57 år 6 måneder, før stoppet d. 14. juni 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.439' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS
Via JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS -
JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS
Via HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS
Direktørposter (3)
-
JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2009 -
HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2010 -
JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.1964
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
JOHANNES LASSEN ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA (Nu: HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S (Nu: JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S (Nu: JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 59 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.1976 - 17.01.2024
Reel ejer
19.12.2009 - 30.04.2018
Direktør
12.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1964 - 14.06.2022
Direktør
10.12.1964 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2009 - 13.06.2018
Reel ejer
14.06.2018 - 29.11.2023
Bestyrelsesmedlem
15.06.2022 - 17.01.2024
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2015 - 02.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.1992 - 15.12.2016
Reel ejer
19.12.2009 - 05.03.2018
Bestyrelsesmedlem
27.04.2017 - 13.03.2018
Ejerandel: 43%
Jakob Rygaard Lassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.226' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jakob Rygaard Lassen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jakob Rygaard Lassen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN ApS) der præsenterede et overskud på 12.715' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S (Nu: JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS) der præsenterede et underskud på 3.761' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 57 år 6 måneder fra 1964 til 2022 hos JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.755' DKK (JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.226' DKK (JRL FJELLEBROEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.431' DKK (JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S (Nu: JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Jan Kristian Zimmermann.