Asmus Morten Schmidt
Karrieren startede hos: | BMI Group Danmark ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 339.763' DKK AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS) (2023) |
Største underskud: | -112.000' DKK AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 1.404.083' DKK AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS) (2023) |
Største gæld: | 244.103' DKK AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 176 årsværk hos AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS) (2021) |
Seed: 518353172
Det hele begyndte for alvor for længe siden i BMI Group Danmark ApS (tidligere AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Asmus Morten Schmidt i 77 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. april 1990.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 339.763' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
TAGE NISSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
SYDDANSK TAGDÆKNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
TAGE NISSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2013
Registreringsdato: 18.12.2013 -
SYDDANSK TAGDÆKNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2013
Registreringsdato: 15.11.2013
Blå bog (fortsat)
Asmus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 109 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
04.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
15.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
05.10.2006 - 01.10.2012
Bestyrelsesmedlem
05.10.2006 - 01.10.2012
Bestyrelsesmedlem
15.11.2013 - 11.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.01.2008 - 01.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.12.2007 - 01.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Asmus Morten Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS (33,33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.822' DKK. Igennem sit holdingselskab ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS har Asmus dermed også ejerandele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Asmus Morten Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS fremviste et overskud på 558' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ASMUS SCHMIDT HOLDING ApS fremviste et underskud på 254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 339.763' DKK (AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.703' DKK (ICOPAL ENTREPRISE A/S (Nu: ICOPAL ENTREPRISE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.404.083' DKK (AKTIESELSKABET JENS VILLADSENS FABRIKKER (Nu: BMI Group Danmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.637' DKK (TAGE NISSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Asmus' netværk er Martin Honoré.