Peder Arne Østergaard
Erhvervsaktiv: | 2. aug. 1985 - 29. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | EJLER BUNDGAARD, IKAST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.773' DKK EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -721' DKK EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 12.591' DKK EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 14.784' DKK EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S (28 år) |
Seed: 987897750
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Peder Arne Østergaard. Den første gang Peder var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1985 ved EJLER BUNDGAARD, IKAST A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peder Arne Østergaard i 11 år 6 måneder, før stoppet den 17. februar 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. juni 1997.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2002
Registreringsdato: 04.10.2002 -
EJLER BUNDGAARD, IKAST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.1997
Registreringsdato: 17.02.1997
Blå bog (fortsat)
Peder har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 39 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.08.1996 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.08.1985 - 17.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder Arne Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) der præsenterede et overskud på 6.773' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved EJLER BUNDGAARDS EFTF. V/PHILIPSEN & ØSTERGAARD A/S (Nu: PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S) der præsenterede et underskud på 721' DKK.
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år fra 1996 til 2024 hos PEDER ØSTERGAARD & SØN TRANSPORT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Henrik Østergaard.