Pia Aagaard Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BODYTERIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.826' DKK MIKROLAB AARHUS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.314' DKK M.P. HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 25.404' DKK M.P. HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 11.761' DKK ARTFORM GROUP A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos MIKROLAB AARHUS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af M.P. DOMICIL ApS (23 år 7 måneder) |
Seed: 1489037536
Det hele startede for alvor en dag i 1991 hos BODYTERIA ApS (tidligere SAFI 50 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Pia Aagaard Laursen i 9 år 3 måneder, før stoppet d. 31. august 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Emcas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MIKROLAB AARHUS A/S
Via Emcas Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Emcas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
MIKROLAB AARHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2014 -
M.P. DOMICIL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2001
Tidslinje (12)
-
MIKROLAB AARHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
ARTFORM GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018 -
Emcas Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2015
Registreringsdato: 08.05.2015
Blå bog (fortsat)
Pia har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.02.2014 - 30.09.2024
Bestyrelsesmedlem
18.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2010 - 15.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.1993 - 20.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Aagaard Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Emcas Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.424' DKK. Igennem holdingselskabet Emcas Holding ApS har Pia derfor også ejerandele i MIKROLAB AARHUS A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Pia Aagaard Laursen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Pia Aagaard Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos MIKROLAB AARHUS A/S der præsenterede et overskud på 5.826' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos ARTFORM GROUP A/S der præsenterede et underskud på 964' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 7 måneder fra 2001 til i dag hos M.P. DOMICIL ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.849' DKK (MIKROLAB AARHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.424' DKK (Emcas Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 828' DKK (M.P. DOMICIL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Vagn Aagaard Hansen.