Niels Bo Tjellesen
Erhvervsaktiv: | 14. maj 1982 - 25. mar. 2011 |
Karrieren startede hos: | BO TJELLESEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.568' DKK E. TJELLESEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -3.011' DKK E. TJELLESEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 173.519' DKK BO TJELLESEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 129.453' DKK E. TJELLESEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos E. TJELLESEN A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E. TJELLESEN A/S (41 år 9 måneder) |
Seed: 1007286196
Karrieren som leder begyndte den dag i 1982 ved BO TJELLESEN ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Bo Tjellesen i 24 år 10 måneder, før fratrædelsen den 23. marts 2007.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 15.822' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BO TJELLESEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
E. TJELLESEN A/S
Via BO TJELLESEN ApS -
BO TJELLESEN EJENDOMME ApS
Via BO TJELLESEN ApS -
MARINUS TJELLESEN ApS
Via BO TJELLESEN ApS -
JULIUS TJELLESEN ApS
Via BO TJELLESEN ApS -
BOLETTE TJELLESEN ApS
Via BO TJELLESEN ApS
Direktørposter (6)
-
BO TJELLESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.1997 -
MARINUS TJELLESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2011 -
E. TJELLESEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.1997 -
BOLETTE TJELLESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2011 -
JULIUS TJELLESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2011 -
BO TJELLESEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
E. TJELLESEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.1982
Tidslinje (12)
-
MARINUS TJELLESEN ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2011
Registreringsdato: 25.03.2011 -
MARINUS TJELLESEN ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2011
Registreringsdato: 16.03.2011 -
JULIUS TJELLESEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2011
Registreringsdato: 16.03.2011
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør og Reel ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Direktør
08.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.1982 - Stadig aktiv
Direktør
28.11.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 73% -
Stifter og Ejer
16.03.2011 - 25.03.2011
Direktør og Reel ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Niels Bo Tjellesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BO TJELLESEN ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 173.519' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JULIUS TJELLESEN ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Niels Bo Tjellesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor E. TJELLESEN A/S landede et overskud på 18.568' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor E. TJELLESEN A/S landede et underskud på 3.011' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Thomas Marinus Tjellesen.