Preben Georg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEMTEK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 549' DKK ELIPA EJENDOMME ApS (2016) |
Største underskud: | -406' DKK ELEKTRIKEREN-MVH HIMMERLAND A/S (Nu: HAVMU A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 7.559' DKK NYHAVN 1 MIDDELFART A/S (2014-15) |
Største gæld: | 3.910' DKK ELIPA EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ELEKTRIKEREN-MVH HIMMERLAND A/S (Nu: HAVMU A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ELIPA CONSULT ApS (36 år 10 måneder) |
Seed: 930864564
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for mange år siden hos KEMTEK ApS (tidligere DAN DYVLER ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Preben Georg Andersen i 15 år 1 måned, inden stoppet den 16. januar 1995.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. august 2006.
Direktørposter (2)
-
ELIPA CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1987 -
ELIPA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
NYHAVN 1 MIDDELFART A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 21.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
NYHAVN 1 MIDDELFART A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020 -
ELIPA EJENDOMME ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019 -
ELIPA EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2019
Registreringsdato: 10.07.2019
Blå bog (fortsat)
Preben har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.05.2002 - 10.07.2019
Bestyrelsesmedlem
10.07.2019 - 17.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ELIPA EJENDOMME ApS fremviste et overskud på 549' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ELIPA HOLDING ApS fremviste et underskud på 376' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 380' DKK (NYHAVN 1 MIDDELFART A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.592' DKK (NYHAVN 1 MIDDELFART A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -827' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2779 (Nu: ELIPA CONSULT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Elly Irene Andersen.