Jesper Michael Koefoed
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1992 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.368' DKK JENS THIELE HOLDING A/S (2013-14) |
Største underskud: | -7.449' DKK G J A HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 216.896' DKK G J A HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 19.976' DKK G J A HOLDING A/S (2021) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos DANSK SKOLEFOTO ApS (Nu: Eftertid A/S) (2022-23) |
Seed: 189056127
Det hele startede for nu meget længe siden i HOLDINGSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1992 ApS (tidligere ARNE OLSSON TÆPPER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Michael Koefoed i 17 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 3. august 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. oktober 2012.
Direktørposter (1)
-
Susanne Møller Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
G J A HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.1998 -
Indtrådt: 30.03.2011
-
Valdal Advokatfirma P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (102)
-
Valdal Advokatfirma P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Susanne Møller Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
HFJES 10 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2021
Registreringsdato: 19.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jesper Michael Koefoed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i G J A HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 29.985' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i G J A HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 7.449' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 2 måneder fra 1998 til i dag hos G J A HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.935' DKK (G J A HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 8' DKK (FAST FOOD A LA FRANCAISE ApS (Nu: Tjia Foods ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216.896' DKK (G J A HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 649' DKK (MAY KALTOFT HOLDING ApS (Nu: F M Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Frederik Percy Ipsen.