Birte Møller Andersen
Karrieren startede hos: | H. MØLLER ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 1783901258
Det hele startede for alvor for flere år siden ved H. MØLLER ANDERSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birte Møller Andersen i 31 år 11 måneder, før stoppet den 15. februar 1990.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. august 2007.
Tidslinje (4)
-
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2007
Registreringsdato: 26.08.2007 -
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2004
Registreringsdato: 26.10.2004 -
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.1990
Registreringsdato: 15.02.1990
Blå bog (fortsat)
Birte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.03.1958 - 15.02.1990
Bestyrelsesmedlem
26.10.2004 - 26.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Birte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 11 måneder fra 1958 til 1990 hos H. MØLLER ANDERSEN A/S.