Niels Ralund
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BELLE SYSTEMS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.674' DKK LARS TØMMERBY JENSEN OG ALICE USSING ApS (Nu: NORDSTJERNEN HOLDING ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -58.782' DKK LARS TØMMERBY JENSEN OG ALICE USSING ApS (Nu: NORDSTJERNEN HOLDING ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 42.364' DKK POUL HANSEN BALLERUP A/S (Nu: Datoselskabet P af 14. september 2015 A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 183.304' DKK PBH NR. 21.863 ApS (Nu: INTEC TELECOM SYSTEMS DENMARK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 79 årsværk hos POUL HANSEN BALLERUP A/S (Nu: Datoselskabet P af 14. september 2015 A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDSTJERNEN HOLDING ApS (22 år 10 måneder) |
Seed: 564602076
Niels Ralund har gået på TH Langs seminarium.
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1983 ved BELLE SYSTEMS A/S (tidligere BELLE SYSTEM A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Ralund i 9 år 11 måneder, før stoppet den 13. december 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. december 1993.
Bestyrelsesposter (1)
-
E-HANDELSFONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2016
Tidslinje (85)
-
E-HANDELSFONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2016
Registreringsdato: 09.09.2016 -
MÅRKÆRVEJ 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015 -
DICENTIA DK A/S (Nu: Blu Digital Group Denmark DK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2011 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2010 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2010 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2009 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Ralund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved A/S L/EJENDOM II der præsenterede et overskud på 3.292' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved LARS TØMMERBY JENSEN OG ALICE USSING ApS (Nu: NORDSTJERNEN HOLDING ApS) der præsenterede et underskud på 58.782' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 35 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 2004 til 2015 hos Datoselskabet P af 14. september 2015 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.784' DKK (DVDOO A/S (Nu: Gucca.dk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.575' DKK (DVDOO A/S (Nu: Gucca.dk A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -174.596' DKK (PBH NR. 21.863 ApS (Nu: INTEC TELECOM SYSTEMS DENMARK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Martin Birkjær Madsen.