Henrik Duhn
Karrieren startede hos: | CLAPHAM KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.764.000' DKK A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB (Nu: DADES A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.823.000' DKK A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB (Nu: DADES A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 10.559.000' DKK A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB (Nu: DADES A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 1.566.678' DKK KGS. NYTORV ApS (Nu: Magasin Kgs. Nytorv A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1.209 årsværk hos AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD (2018-19) |
Seed: 1593379215
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos CLAPHAM KOMPLEMENTAR ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Henrik Duhn i 1817 år 3 måneder, før stoppet d. 23. april 2024.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.783' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (242)
-
SSCP Projekt BH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
SSCP BH Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
BYTORV HORSENS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1817 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.08.2019 - 26.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.08.2019 - 26.06.2024
Direktør
13.08.2019 - 23.04.2024
Ejer
14.08.2019 - 10.03.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.01.2019 - 26.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2020 - 14.06.2024
Reel ejer
11.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Henrik Duhn er desuden ejer af holdingselskabet DUHN, GRAA & ANDREASEN PARTNERS ApS (ejer pt. 33,34%). Gennem holdingselskabet DUHN, GRAA & ANDREASEN PARTNERS ApS ejes der også andele i Udvikling af 5/7 2016 ApS (100%) samt RUNDFORBIVEJ 190, NÆRUM ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Duhn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Duhn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos K/S VALLENSBÆK STRAND (Nu: K/S AMALIEPARKEN) der præsenterede et overskud på 224.520' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SSCP BH Holding ApS der præsenterede et underskud på 62.473' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 8 måneder fra 1972 til 2002 hos CEVO ADMINISTRATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 126.019' DKK (KGS. NYTORV ApS (Nu: Magasin Kgs. Nytorv A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.823.000' DKK (A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB (Nu: DADES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 708.366' DKK (KGS. NYTORV ApS (Nu: Magasin Kgs. Nytorv A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -81.293' DKK (K/S VALLENSBÆK STRAND (Nu: K/S AMALIEPARKEN)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Stig German Mathiasen.