Birthe Glasdam Clement
Karrieren startede hos: | ASD AF 2/6 2004 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 134.633' DKK Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS (2022) |
Største underskud: | -37.868' DKK Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS (2023) |
Største egenkapital: | 217.150' DKK Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS (2022) |
Største gæld: | 398.315' DKK Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos LINDEN EJENDOMME A/S (Nu: DANSK FORVALTNINGSSELSKAB A/S) (2022-23) |
Seed: 1354831613
Det hele begyndte for mange år siden hos ASD AF 2/6 2004 A/S (tidligere B. AXELSENS MØBELFABRIK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Birthe Glasdam Clement i 20 år 5 måneder, inden stoppet den 25. marts 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
BL INVEST ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65% -
Birthe Clement Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S 4 Invest
Via HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS -
Ejendomsselskabet Skovgårdsvej 27 ApS
Via Birthe Clement Holding ApS -
Ejendomsselskabet Læhegnet 71 - 75 af 2020 ApS
Via Birthe Clement Holding ApS -
Ejendomsselskabet 4 Invest ApS
Via Birthe Clement Holding ApS
Direktørposter (5)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.1999 -
Birthe Clement Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2017 -
Ejendomsselskabet Skovgårdsvej 27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2019 -
Ejendomsselskabet Læhegnet 71 - 75 af 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2019 -
Ejendomsselskabet 4 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Birthe Clement Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (63)
-
BL INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Ejendomsselskabet Engvangen 7-9 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
LINDEN INVEST SPREE A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022
Blå bog (fortsat)
Birthe har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør og Ejer
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Birthe Clement Holding ApS -
Direktør
13.08.1999 - Stadig aktiv
Ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
01.12.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,8%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LINDEN INVEST BERLIN A/S landede et overskud på 53.315' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MECURA BERLIN INVEST I ApS landede et underskud på 12.527' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.725' DKK (LINDEN INVEST TYSKLAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.868' DKK (Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 185.622' DKK (Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 275' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Lars Olaf Larsen.