Benny Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBIL 9 NR. 549 (Direktør) |
Største overskud: | 47.764' DKK RAB II A/S (2015) |
Største underskud: | -27.006' DKK A/S AF 14/6 1995 (2016) |
Største egenkapital: | 175.924' DKK CB EJENDOMSVIRKE A/S (Nu: BC EJENDOMSINVEST A/S) (2022) |
Største gæld: | 265.576' DKK A/S AF 14/6 1995 (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CB EJENDOMSVIRKE A/S (Nu: BC EJENDOMSINVEST A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KBUS 8 NR. 3677 (29 år 4 måneder) |
Seed: 1260752482
Karrieren som erhvervsperson startede i 1985 i ApS KBIL 9 NR. 549 i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Benny Olesen i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 23. maj 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. juni 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FBO 1 ApS
Ejerandel: 100% -
Dannebrogsgade 19 v/Benny Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (22)
-
OLESEN INVEST ApS
Via FBO 1 ApS -
BC Retail Ejendomme ApS
Via OLESEN INVEST ApS -
GB 20-9 ApS
Via BC Retail Ejendomme ApS -
7TEA ApS
Via BC Retail Ejendomme ApS -
BC Retail Ejendomme 2 ApS
Via OLESEN INVEST ApS -
HG 15 CD INVEST ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
VV20 ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
S32 ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
S12 ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
SG1H ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
Marsvej 23 ApS
Via BC Retail Ejendomme 2 ApS -
FBO INVEST ApS
Via OLESEN INVEST ApS -
HG 15E INVEST ApS
Via FBO INVEST ApS -
BC EJENDOMSINVEST A/S
Via FBO INVEST ApS -
HSBC INVEST A/S
Via BC EJENDOMSINVEST A/S -
RAB III A/S
Via HSBC INVEST A/S -
KOMPLEMENTARSELSKABET TELEFONTORVET ApS
Via BC EJENDOMSINVEST A/S -
K/S TELEFONTORVET
Via KOMPLEMENTARSELSKABET TELEFONTORVET ApS -
RAB II A/S
Via BC EJENDOMSINVEST A/S -
Klostertorvet ApS
Via BC EJENDOMSINVEST A/S -
Margrethegaarden ApS
Via BC EJENDOMSINVEST A/S -
Bracht Invest ApS
Via FBO 1 ApS
Direktørposter (13)
-
HSBC INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006 -
VV20 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2014 -
GB 20-9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011 -
BC EJENDOMSINVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2001 -
FBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.1998 -
FBO 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1998 -
Bracht Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020 -
BC Retail Ejendomme 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2022 -
HG 15E INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2010 -
BC Retail Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2020 -
OLESEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1999 -
HG 15 CD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2006 -
7TEA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2017
Bestyrelsesposter (13)
-
HSBC INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2006 -
K/S TELEFONTORVET
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2012 -
BC EJENDOMSINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2001 -
FBO INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2014 -
RAB III A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.11.2012 -
Margrethegaarden ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.01.2017 -
S32 ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.11.2019 -
FBO 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2001 -
Bracht Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2024 -
Marsvej 23 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2023 -
SG1H ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.10.2022 -
HG 15E INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2010 -
Klostertorvet ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.11.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (87)
-
Bracht Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
Marsvej 23 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023 -
BC BOLIGBYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022
Blå bog (fortsat)
Benny har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,81% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,81% -
Reel ejer og Direktør
01.10.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2012 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HSBC INVEST A/S
Benny Olesen er også ejer af 2 holdingselskaber Bracht Invest ApS (2%) & BC Retail Ejendomme 2 ApS (11,72%).
Udforsk også koncerndiagram for Benny Olesen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Benny Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i CB EJENDOMSVIRKE A/S (Nu: BC EJENDOMSINVEST A/S) der præsenterede et overskud på 25.706' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i K/S TELEFONTORVET der præsenterede et underskud på 11.803' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 7 måneder fra 1989 til 2014 hos PARTSELSKABET AROSIA I.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.354' DKK (CB EJENDOMSVIRKE A/S (Nu: BC EJENDOMSINVEST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 733' DKK (S32 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 175.211' DKK (CB EJENDOMSVIRKE A/S (Nu: BC EJENDOMSINVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.298' DKK (A/S AF 14/6 1995).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Line Bracht Nielsen.