Henrik Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMBI-THERM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 17.349' DKK HC HOLDING, VEJLE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -10.814' DKK K/S HENKESTRASSE 39, 3330 HELMSTEDT (2016) |
Største egenkapital: | 96.801' DKK HC HOLDING, VEJLE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 19.388' DKK HC HOLDING, VEJLE ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos GOPLE-PACK AND INDUSTRIAL MARKETING ApS (Nu: COMBI-THERM A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COMBI-THERM A/S (45 år 2 måneder) |
Seed: 63249020
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved COMBI-THERM A/S (tidligere GOPLE-PACK AND INDUSTRIAL MARKETING ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Henrik Christoffersen i 44 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.337' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HC HOLDING, VEJLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
COMBI-THERM A/S
Via HC HOLDING, VEJLE ApS -
Combi-Therm Consumer A/S
Via HC HOLDING, VEJLE ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13
Via HC HOLDING, VEJLE ApS -
Ejendomsselskabet Banebyen, Viborg A/S
Via HC HOLDING, VEJLE ApS
Direktørposter (2)
-
Combi-Therm Consumer A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2018 -
HC HOLDING, VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
COMBI-THERM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1979 -
Combi-Therm Consumer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
GOPLE-PACK AND INDUSTRIAL MARKETING ApS (Nu: COMBI-THERM A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
K/S HENKESTRASSE 39, 3330 HELMSTEDT (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021 -
ApS HENKESTRASSE 39.3330 HELMSTEDT (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.06.1979 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
28.06.1979 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.09.2016 - 02.07.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
01.07.1991 - 04.01.2021
Ejer
23.03.2015 - 29.06.2021
Ejerandel: 20%
Henrik Christoffersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HC HOLDING, VEJLE ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 96.801' DKK. Igennem sit holdingselskab HC HOLDING, VEJLE ApS har Henrik dermed også ejerandele i COMBI-THERM A/S (100%), Combi-Therm Consumer A/S (100%), Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13 (10-14.99%) og Ejendomsselskabet Banebyen, Viborg A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Christoffersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HC HOLDING, VEJLE ApS fremviste et overskud på 17.349' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S HENKESTRASSE 39, 3330 HELMSTEDT fremviste et underskud på 10.814' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Carsten Dahl.