Jørgen Winther Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IN SPORT DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 264.240' DKK FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S (Nu: ARROW ECS NORDIC A/S) (2023) |
Største underskud: | -26.592' DKK AROS APPLIED BIOTECHNOLOGY ApS (Nu: Eurofins Genomics Europe AgriGenomics Products & Services A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.576.463' DKK FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S (Nu: ARROW ECS NORDIC A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.185.584' DKK FOUR LEAF DANMARK A/S (Nu: ARROW ECS DENMARK A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARROW ECS NORDIC A/S (29 år 2 måneder) |
Seed: 561376024
Det hele begyndte for alvor dengang i 1985 hos IN SPORT DANMARK A/S (tidligere LH DATA ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jørgen Winther Pedersen i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 25. juni 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. maj 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VIP INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
BEFRO INVEST ApS
Via VIP INVEST ApS -
TRØJBORG EJENDOMME A/S
Via VIP INVEST ApS -
H&R TRØJBORG INVEST ApS
Via TRØJBORG EJENDOMME A/S -
VESTERVANG INVEST ApS
Via H&R TRØJBORG INVEST ApS -
VESTERVANG III ApS
Via VESTERVANG INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S
Via TRØJBORG EJENDOMME A/S -
EJENDOMSINVEST AARHUS 1 ApS
Via VIP INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
VIP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.1998
Bestyrelsesposter (3)
-
BEFRO INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2010 -
EJENDOMSINVEST AARHUS 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2017 -
HOTEL TRANEKLIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.05.2022
Tidslinje (48)
-
HOTEL TRANEKLIT A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022 -
JW Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
VIP 2 Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2020
Registreringsdato: 09.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.12.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.09.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - 30.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.12.2017 - 27.04.2021
Ejerandel: 10%
Jørgen Winther Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VIP INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 90.289' DKK. Igennem sit holdingselskab VIP INVEST ApS har Jørgen dermed også ejerandele i BEFRO INVEST ApS (33.34-49.99%), TRØJBORG EJENDOMME A/S (20-24.99%) samt EJENDOMSINVEST AARHUS 1 ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jørgen Winther Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jørgen Winther Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos FOUR LEAF DANMARK A/S (Nu: ARROW ECS DENMARK A/S) der præsenterede et overskud på 80.084' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-19 som bestyrelsesmedlem hos Un-limited A/S der præsenterede et underskud på 5.847' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 2 måneder fra 1988 til 2017 hos ARROW ECS NORDIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 264.240' DKK (FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S (Nu: ARROW ECS NORDIC A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.592' DKK (AROS APPLIED BIOTECHNOLOGY ApS (Nu: Eurofins Genomics Europe AgriGenomics Products & Services A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.576.463' DKK (FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S (Nu: ARROW ECS NORDIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 953' DKK (BEFRO INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Brian Haugaard Jochumsen.