Niels Peter Amstrup Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTOR-DEPOTET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.228' DKK MOTOR-DEPOTET A/S (2017) |
Største underskud: | -3.441' DKK MOTOR-DEPOTET A/S (2023) |
Største egenkapital: | 30.864' DKK PETER AMSTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 64.386' DKK MOTOR-DEPOTET A/S (2017) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos MOTOR-DEPOTET A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af MOTOR-DEPOTET A/S (37 år 3 måneder) |
Seed: 1358419042
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved MOTOR-DEPOTET A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Niels Peter Amstrup Christensen nu bestreddet i 37 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 3.441' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER AMSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MOTOR-DEPOTET A/S
Via PETER AMSTRUP HOLDING ApS -
MOTORCOMPAGNIET ODDER A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via PETER AMSTRUP HOLDING ApS -
Viby Autolakering A/S
Via PETER AMSTRUP HOLDING ApS -
Mondo Car Service ApS
Via PETER AMSTRUP HOLDING ApS -
Peter Amstrup Ejendomme ApS
Via PETER AMSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Mondo Car Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2020 -
MOTOR-DEPOTET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.1987 -
PETER AMSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2011 -
Peter Amstrup Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Viby Autolakering A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2018 -
MOTOR-DEPOTET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.1987
Tidslinje (13)
-
MOTORCOMPAGNIET ODDER A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
MOTORCOMPAGNIET ODDER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Ejendomsselskabet Hasselager Allé 1, 8260 Viby J ApS (Nu: Peter Amstrup Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
08.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.06.1987 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 25.04.2024
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MOTOR-DEPOTET A/S kunne fremvise et overskud på 5.228' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MOTOR-DEPOTET A/S kunne fremvise et underskud på 3.441' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.134' DKK (Viby Autolakering A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.441' DKK (MOTOR-DEPOTET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.864' DKK (PETER AMSTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (Mondo Car Service ApS).