Jørn Thagaard Werdelin
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BACCO WINE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.452' DKK HOLLY GOLIGHTLY ApS (Nu: Werner Production ApS) (2023) |
Største underskud: | -21.808' DKK Werdelin Holding A/S (2018) |
Største egenkapital: | 25.000' DKK Werdelin Holding A/S (2017) |
Største gæld: | 48.396' DKK LINDE WERDELIN A/S (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos HOLLY GOLIGHTLY ApS (Nu: Werner Production ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LINDE WERDELIN A/S (15 år 7 måneder) |
Seed: 1451721179
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1985 hos BACCO WINE ApS (tidligere L, T & S ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jørn Thagaard Werdelin i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 3. juli 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. februar 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDE WERDELIN A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (23)
-
LINDE WERDELIN A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
LINDE WERDELIN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
LIWE SPORTS INSTRUMENTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jørn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.04.2003 - 15.11.2018
Ejer
30.12.2012 - 17.03.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.11.2018 - 22.08.2024
Ejer
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
31.12.2012 - 27.04.2021
Ejerandel: 42% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
05.04.2016 - 24.03.2021
Reel ejer
04.05.2016 - 24.03.2021
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2004 - 11.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.07.1985 - 03.07.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Werdelin Holding A/S kunne offentliggøre et underskud på 21.808' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Jakob Tolstrup-møller.