Niels Kjær Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELS HERNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELS HERNING A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 1769965752
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1985 ved ELS HERNING A/S (tidligere A/S PSE NR. 1322) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Kjær Østergaard i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen den 28. november 1988.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor beklædningsindustri i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 2003.
Tidslinje (4)
-
A/S PSE NR. 1322 (Nu: ELS HERNING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.11.1988
Registreringsdato: 28.11.1988 -
A/S PSE NR. 1322 (Nu: ELS HERNING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.1988
Registreringsdato: 28.11.1988 -
A/S PSE NR. 1322 (Nu: ELS HERNING A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.1985
Registreringsdato: 10.05.1985
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.05.1985 - 28.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab