Torben Staal Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DINEX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 366.107' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28.12.1993 ApS (Nu: DINEX EMISSION HOLDING A/S) (2018) |
Største underskud: | -26.528' DKK DINEX A/S (2014) |
Største egenkapital: | 456.213' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28.12.1993 ApS (Nu: DINEX EMISSION HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.284.886' DKK DINEX A/S (2022) |
Flest årsværk: | 186 årsværk hos EPOKE A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DINEX A/S (26 år 5 måneder) |
Seed: 1772716062
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1986 ved DINEX A/S (tidligere A/S PSE NR. 2198) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Staal Dinesen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 17. maj 1988.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 37.305' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Torben S.D. Holding ApS
Ejerandel: 100% -
TD Spaltning 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Fam. Dinesen Holding ApS
Via Torben S.D. Holding ApS -
DINEX EMISSION HOLDING A/S
Via Fam. Dinesen Holding ApS -
DINEX A/S
Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
DINEX EJENDOMME ApS
Via DINEX A/S -
3C Fynsvej ApS
Via DINEX A/S -
BORGMESTERGAARDEN ApS
Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
GoSail A/S
Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
AMBright A/S
Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
Bright Equity ApS
Via AMBright A/S -
AGRISYS A/S
Via Bright Equity ApS -
Scope Investment Management ApS
Via AMBright A/S -
RealBright I A/S
Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
Ejendomsselskabet Kildebjerg ApS
Via RealBright I A/S -
RealBI-I ApS
Via RealBright I A/S -
Falen 2022 ApS
Via RealBright I A/S
Direktørposter (6)
-
Torben S.D. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2021 -
3C Fynsvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2020 -
DINEX EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2011 -
Fam. Dinesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2021 -
TD Spaltning 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2022 -
DINEX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2002
Bestyrelsesposter (7)
-
RealBI-I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.2021 -
DINEX EMISSION HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2011 -
Bright Equity ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2023 -
GoSail A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2017 -
Fam. Dinesen Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2021 -
RealBright I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.2021 -
DINEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (71)
-
Bright Equity ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
IMMO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
3C Fynsvej A/S (Nu: 3C Fynsvej ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. I en karriere som har varet i mere end 37 år 10 måneder, har Torben bla. Arbejdet indenfor felter som Business Strategy, Product Development, Automotive, Sales Management og Business Planning.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via AMBright A/S -
Ejer og Direktør
17.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via RealBright I A/S -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
06.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via DINEX EMISSION HOLDING A/S -
Ejer og Direktør
16.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Torben Staal Dinesen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• DINEX EMISSION HOLDING A/S (ejer lige nu 85%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 455.740' DKK.
• Torben S.D. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 455.740' DKK.
• TD Spaltning 2 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 455.740' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Fam. Dinesen Holding ApS (53,13%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Torben Staal Dinesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor INVESTERINGSSELSKABET AF 28.12.1993 ApS (Nu: DINEX EMISSION HOLDING A/S) landede et overskud på 366.107' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor DINEX A/S landede et underskud på 26.528' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 43.657' DKK (EPOKE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 665' DKK (RealBright I A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 455.740' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 28.12.1993 ApS (Nu: DINEX EMISSION HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.214' DKK (TREKANTOMRÅDETS MATCHRACE CENTER ApS (Nu: MATCH RACING DENMARK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lene Dinesen.