Hans Christian Baunsøe
Karrieren startede hos: | NB 2000 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.436' DKK IBKA MILJØSERVICE A/S (Nu: IBKA A/S) (2018) |
Største underskud: | -19.804' DKK VBT A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 71.758' DKK CONNEX TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: BUSDAN 32. 1 A/S) (2014) |
Største gæld: | 39.298' DKK VBT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos VBT A/S (2022-23) |
Seed: 1167769729
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i NB 2000 A/S (tidligere BAUNSØE BILER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Christian Baunsøe i 21 år 1 måned, før fratrædelsen d. 12. oktober 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. marts 1989.
Bestyrelsesposter (1)
-
VBT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (79)
-
VBT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2011
Registreringsdato: 08.06.2011 -
CTD LEASING 2001 A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2004
Registreringsdato: 01.09.2004 -
CTD LEASING 2000 A/S (Nu: CDK FLEET MANAGEMENT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2004
Registreringsdato: 01.09.2004
Blå bog (fortsat)
Hans har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.01.2003 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.12.2001 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.12.2001 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.09.2001 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Christian Baunsøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i VBT A/S der præsenterede et overskud på 7.260' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i VBT A/S der præsenterede et underskud på 19.804' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 1 måned fra 1967 til 1988 hos NB 2000 A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.615' DKK (IBKA MILJØSERVICE A/S (Nu: IBKA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.367' DKK (CONNEX TRANSPORT DANMARK A/S (Nu: BUSDAN 32. 1 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17.113' DKK (IBKA MILJØSERVICE A/S (Nu: IBKA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Stephen Jespersen.