Ruth Birgit Jensen
Gl Kongevej 35D, 1. 8, 6920 Videbæk, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING DUEHOLM JENSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HENNING DUEHOLM JENSEN ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 491302993
Karrieren i erhvervslivet startede i 1985 i HENNING DUEHOLM JENSEN ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ruth Birgit Jensen i 9 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. juni 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
HENNING DUEHOLM JENSEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.1995
Registreringsdato: 01.03.1995 -
HENNING DUEHOLM JENSEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.1985
Registreringsdato: 20.06.1985
Blå bog (fortsat)
Ruth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.06.1985 - 01.03.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?