Lone Hansen
Karrieren startede hos: | KLAMPENBORG GALOPBANE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.215' DKK BALTIC ENERGY GROUP ApS (2020-21) |
Største underskud: | -4.180' DKK KLAMPENBORG GALOPSELSKAB A/S (Nu: KLAMPENBORG GALOPBANE A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 5.107' DKK SOUTH WIND ENERGY ApS (2022-23) |
Største gæld: | 24.974' DKK KLAMPENBORG GALOPSELSKAB A/S (Nu: KLAMPENBORG GALOPBANE A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KLAMPENBORG GALOPSELSKAB A/S (Nu: KLAMPENBORG GALOPBANE A/S) (2023) |
Seed: 1133002735
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos KLAMPENBORG GALOPBANE A/S (tidligere KLAMPENBORG GALOPSELSKAB A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Hansen i 30 år 5 måneder, før stoppet d. 18. april 1988.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor drift af sportsanlæg. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 968' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INGVARDSON ENERGY ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BALTIC ENERGY GROUP ApS
Via INGVARDSON ENERGY ApS -
PUFFIN ApS
Via BALTIC ENERGY GROUP ApS
Direktørposter (2)
-
SOUTH WIND ENERGY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2012 -
BALTIC ENERGY GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
INGVARDSON ENERGY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.1998 -
BALTIC ENERGY GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (39)
-
PUFFIN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
VENTOITALIA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
BALTIC ENVIRO PARTNER ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019
Blå bog (fortsat)
Lone har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 64 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
24.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via INGVARDSON ENERGY ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2012 - 02.06.2021
Ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via BALTIC ENERGY GROUP ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2009 - 21.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2009 - 04.04.2019
Bestyrelsesmedlem
28.02.2010 - 04.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos BALTIC ENERGY GROUP ApS der præsenterede et overskud på 14.215' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos VENTOITALIA ApS der præsenterede et underskud på 2.879' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 5 måneder fra 1957 til 1988 hos KLAMPENBORG GALOPBANE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.295' DKK (BALTIC ENERGY GROUP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (PUFFIN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.107' DKK (SOUTH WIND ENERGY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.588' DKK (INGVARDSON TRADING INTERNATIONAL ApS (Nu: INGVARDSON ENERGY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Lis Villum Sørensen.