Jens Østerlund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALSIE EXPRESS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 29.461' DKK AIR ALSIE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -12.751' DKK FOCON ENGINEERING A/S (Nu: ALSIE EXPRESS A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 114.649' DKK J.Ø.J. 3 1059 ApS (Nu: SANDMA HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 149.169' DKK AIR ALSIE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SANDMA HOLDING A/S (36 år 5 måneder) |
Seed: 642742220
Karrieren som leder begyndte den dag i 1986 i ALSIE EXPRESS A/S (tidligere BØJ 110828 ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jens Østerlund Jensen i 27 år, inden stoppet d. 17. april 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor ruteflyvning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SANDMA HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ALSIE EXPRESS A/S
Via SANDMA HOLDING A/S -
AIR ALSIE A/S
Via SANDMA HOLDING A/S -
SANDMA INVEST ApS
Via SANDMA HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
SANDMA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2023 -
SANDMA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
AIR ALSIE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2007 -
ALSIE EXPRESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019 -
SANDMA INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.1989 -
SANDMA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.1988
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
SANDMA INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
SANDMA HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
FOCON INVEST ApS (Nu: SANDMA INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.10.1989 - 24.10.2023
Bestyrelsesmedlem
09.10.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.03.1988 - 24.10.2023
Bestyrelsesmedlem
22.03.1988 - Stadig aktiv
Ejer
05.02.1997 - Stadig aktiv
Direktør
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.1986 - 17.04.2013
Reel ejer
14.01.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.04.2013 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.1988 - 18.10.2004
Reel ejer
15.07.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.01.2007 - 08.01.2007
Bestyrelsesmedlem
08.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.1987 - 30.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Østerlund Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SANDMA HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 114.649' DKK. Gennem sit holdingselskab SANDMA HOLDING A/S har Jens dermed også andele i ALSIE EXPRESS A/S (100%), AIR ALSIE A/S (100%) & SANDMA INVEST ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Østerlund Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor J.Ø.J. 3 1059 ApS (Nu: SANDMA HOLDING A/S) landede et overskud på 23.096' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SANDMA INVEST ApS landede et underskud på 2.250' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Henning Peter Tæstensen.