Ruth Hessel Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.240' DKK NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (2016) |
Største underskud: | -622' DKK NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.358' DKK NÆSBYLUND HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 1.634' DKK NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (34 år 10 måneder) |
Seed: 1765910369
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1987 hos NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS (tidligere MOTEL NÆSBYLUND KRO ApS) som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Ruth Hessel Madsen i 34 år 10 måneder, inden stoppet den 17. november 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 1.240' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NÆSBYLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NÆSBYLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2001
Repræsentant (1)
-
LAXI Islandshesteklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (6)
Tidslinje (5)
-
LAXI Islandshesteklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
MOTEL NÆSBYLUND KRO ApS (Nu: NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
NÆSBYLUND HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2001
Registreringsdato: 19.09.2001
Blå bog (fortsat)
Ruth har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
19.09.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1987 - 17.11.2021
Reel ejer
19.09.2001 - 17.11.2021
Ejerandel: 100%
Ruth Hessel Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NÆSBYLUND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.208' DKK. Igennem sit holdingselskab NÆSBYLUND HOLDING ApS har Ruth dermed også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ruth Hessel Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS fremviste et overskud på 1.240' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NÆSBYLUND KRO OG HOTEL ApS fremviste et underskud på 622' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ruth' netværk er Steen Sørensen.