Gunnar Kristoffer Hansen
Karrieren startede hos: | PRO KREDIT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.835' DKK GALLERI HABSØ A/S (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 12.402' DKK GALLERI HABSØ A/S (2023) |
Største gæld: | 13.514' DKK GALLERI HABSØ A/S (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GALLERI HABSØ A/S (2015) |
Seed: 1754452961
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i PRO KREDIT A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Gunnar Kristoffer Hansen i 36 år 9 måneder, inden stoppet d. 1. januar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 1990.
Bestyrelsesposter (1)
-
GALLERI HABSØ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GALLERI HABSØ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
GALLERI HABSØ A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
GALLERI HABSØ A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2016
Registreringsdato: 16.08.2016
Blå bog (fortsat)
Gunnar har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.08.2016 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.12.1983 - 01.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.03.1953 - 01.01.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Ole Holger Pedersen.