Morten Hesseldahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPILDTID ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.798.015' DKK C.W. OBEL A/S (2021) |
Største underskud: | -220.672' DKK C.W. OBEL A/S (2018) |
Største egenkapital: | 7.617.805' DKK C.W. OBEL A/S (2022) |
Største gæld: | 2.246.592' DKK C.W. OBEL A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DET OBELSKE FAMILIEFOND (7 år 3 måneder) |
Seed: 622603644
Det hele startede for alvor en dag i 1987 hos SPILDTID ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1251) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Hesseldahl i 4 år, før stoppet d. 8. marts 1991.
Dengang var virksomhedens branche indenfor teater- og koncertvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hesseldahl tekst og tale
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
C.W. OBEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2023 -
DET OBELSKE FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2017
Tidslinje (77)
-
C.W. OBEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Hesseldahl tekst og tale (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
GYLDENDAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 96,79% -
Reel ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 94,93% -
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Morten Hesseldahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DET OBELSKE FAMILIEFOND der præsenterede et overskud på 394.994' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Chapter A/S der præsenterede et underskud på 33.546' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2017 til i dag hos DET OBELSKE FAMILIEFOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 360.968' DKK (C.W. OBEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.328' DKK (TJU-BANG FILM 2 ApS (Nu: SF STUDIOS PRODUCTION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.555.104' DKK (C.W. OBEL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.185' DKK (TJU-BANG FILM 2 ApS (Nu: SF STUDIOS PRODUCTION ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Gustav Christen Asmussen Mellentin.