Torben Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1980 (44 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S CENA AF 30. JUNI 2003 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.320' DKK ETAS HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -2.280' DKK NORDTRÆ HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 45.412' DKK ETAS HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 60.366' DKK ELLING TØMMERHANDEL A/S (2022) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos ELLING TØMMERHANDEL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EP Elling A/S (30 år) |
Seed: 1950353911
Det begyndte den dag i 1980 hos A/S CENA AF 30. JUNI 2003 (tidligere A/S TEKA-TEGL) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Svendsen i 11 år 1 måned, inden stoppet den 20. februar 1991.
Virksomhedens branche var dengang indenfor køb og salg af fast ejendom for egen regning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TS TRÆ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Svendsen Træ Holding ApS
Via TS TRÆ HOLDING ApS -
ETAS HOLDING A/S
Via Svendsen Træ Holding ApS -
LÆSØ TØMMERHANDEL A/S
Via ETAS HOLDING A/S -
ELLING TØMMERHANDEL A/S
Via ETAS HOLDING A/S -
TÅRS/HJØRRING TØMMERHANDEL A/S
Via ETAS HOLDING A/S
Direktørposter (6)
-
TS TRÆ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.1999 -
LÆSØ TØMMERHANDEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2014 -
TÅRS/HJØRRING TØMMERHANDEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2013 -
ELLING TØMMERHANDEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.1999 -
Svendsen Træ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2017 -
ETAS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
NORDTRÆ HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.1996 -
EP Elling A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020
Tidslinje (25)
-
EP Elling A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
Svendsen Træ Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
ELLING PLANTECENTER A/S (Nu: EP Elling A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2019
Registreringsdato: 16.12.2019
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Reel ejer
01.08.2012 - Stadig aktiv
Direktør
10.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Reel ejer
20.09.1999 - Stadig aktiv
Direktør
10.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Svendsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TS TRÆ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.494' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne ETAS HOLDING A/S (54%) samt Svendsen Træ Holding ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Torben Svendsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ETAS HOLDING A/S landede et overskud på 13.320' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor A/S BYG OG MAL VENDSYSSEL (Nu: EP Elling A/S) landede et underskud på 432' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.501' DKK (ETAS HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.933' DKK (ETAS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.628' DKK (LÆSØ TØMMERHANDEL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Kristian Ekdahl Nielsen.