Niels Friis-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3 X P A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lions Club Søllerøds Ældrefond (6 år 11 måneder) |
Seed: 2041501571
Karrieren i erhvervslivet startede i 1987 hos 3 X P A/S (tidligere A/S PSE NR. 2567) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Friis-Hansen i 3 år 3 måneder, før stoppet d. 4. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. marts 1991.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ApS KBUS 38 NR. 2953 (Nu: FORUM TRAIN & SAIL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.1994
Registreringsdato: 21.09.1994 -
ApS KBUS 38 NR. 2953 (Nu: FORUM TRAIN & SAIL ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1994
Registreringsdato: 01.01.1994 -
A/S PSE NR. 2567 (Nu: 3 X P A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.1991
Registreringsdato: 04.03.1991
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.11.2017 - 10.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1994 - 21.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1987 - 04.03.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 1987 til 1991 hos 3 X P A/S.