Ester Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 1983 (41 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 533.896' DKK A/S PSE NR. 1617 (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2021) |
Største underskud: | -190.209' DKK KOMMUNEDATA A/S (Nu: KOMBIT A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 3.454.700' DKK A/S PSE NR. 1617 (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2022) |
Største gæld: | 1.668.155' DKK A/S PSE NR. 1617 (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2021) |
Flest årsværk: | 230 årsværk hos KOMMUNEDATA A/S (Nu: KOMBIT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (19 år 3 måneder) |
Seed: 1257234852
Karrieren I Danmark startede i 1983 hos PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (tidligere PENSIONSKASSEN FOR ERGOTERAPEUTER OG FYSIOTERAPEUTER) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ester Larsen i 7 år 8 måneder, før stoppet d. 13. november 1990.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor pensionskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (56)
-
LPA HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2002
Registreringsdato: 24.10.2002 -
LÆRERNES PENSION. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Nu: LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2002
Registreringsdato: 18.09.2002 -
JORDEMØDRENES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002
Blå bog (fortsat)
Ester har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
03.12.1998 - 24.10.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1993 - 18.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1998 - 01.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1998 - 01.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Ester har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 3 måneder fra 1983 til 2002 hos PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178.248' DKK (KOMMUNEDATA A/S (Nu: KOMBIT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.414.166' DKK (A/S PSE NR. 1617 (Nu: SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 442.063' DKK (PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S).