Søren Wollesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBIL 9 NR. 1483 (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af "Asger Due Nielsens Fond (legat)" (4 år 7 måneder) |
Seed: 2021371085
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved ApS KBIL 9 NR. 1483 i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Wollesen i 1 år 2 måneder, før stoppet den 9. januar 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juni 1994.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ApS KBIL 9 NR. 1483
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.1989
Registreringsdato: 09.01.1989 -
ApS KBIL 9 NR. 1483
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1987
Registreringsdato: 01.11.1987
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.07.2018 - 01.11.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.12.2017 - 01.10.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Inge Kromann Hansen.