Jens Peter Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 39.280' DKK SVEDAN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -19.912' DKK SVEDAN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 51.330' DKK SVEDAN ApS (2020-21) |
Største gæld: | 18.687' DKK SVEDAN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PhLink ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 1857887613
Karrieren som leder startede i 1986 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPISESTUERNE PÅ SLETTEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Peter Pedersen i 2 år 1 måned, før stoppet d. 20. juni 1988.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor kantiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PhLink ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DANSK VETERINÆR DATA ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BLOKHUS GOLFCENTER A/S
Via JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
PhLink ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2004 -
DANSK VETERINÆR DATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2006 -
JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
INWET HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.05.2009 -
BLOKHUS GOLFCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
SVEDAN ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
SVEDAN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2015
Registreringsdato: 22.12.2015 -
JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2013
Registreringsdato: 25.04.2013
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer og Direktør
29.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SVEDAN ApS kunne fremvise et overskud på 39.280' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SVEDAN ApS kunne fremvise et underskud på 2.725' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.795' DKK (APOVET HOLDING ApS (Nu: INWET HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 942' DKK (BLOKHUS GOLFCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.326' DKK (APOVET HOLDING ApS (Nu: INWET HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 582' DKK (JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JENS PETER PEDERSEN HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Hans Christian Graversen.