Gorm Holst Praefke
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BALDER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.741' DKK STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (2014) |
Største underskud: | -620' DKK COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATIONS DENMARK FONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 15.710' DKK STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (2023) |
Største gæld: | 1.073' DKK COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATIONS DENMARK FONDEN (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (6 år 2 måneder) |
Seed: 382258696
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1986 ved BALDER A/S (tidligere I.S. HAHNS ENKE BØRSMÆGLERSELSKAB A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gorm Holst Praefke i 2 år 10 måneder, før stoppet den 28. september 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 1994.
Repræsentant (1)
-
Dansk Vestindisk Selskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Dansk Vestindisk Selskab
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024 -
STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021
Blå bog (fortsat)
Gorm har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2011 - 05.09.2017
Bestyrelsesmedlem
06.09.2017 - 25.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2017 - 18.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Gorm Holst Praefke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S der præsenterede et overskud på 1.741' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATIONS DENMARK FONDEN der præsenterede et underskud på 299' DKK.
Gorm har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2011 til 2017 hos STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Gorm' netværk er Jens Worm Begtrup.