Willy Lisby
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1978 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 95.864' DKK POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS (Nu: FP ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -7.112' DKK I. ANKER ANDERSEN A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 538.196' DKK POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS (Nu: FP ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 334.849' DKK EJENDOMSSELSKABET JAGTVEJ 42 ODENSE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 111 årsværk hos I. ANKER ANDERSEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FP ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 58757839
Det hele begyndte for nu flere år siden ved FP ApS (tidligere POULSEN & FINSEN, ODENSE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Willy Lisby i 13 år 4 måneder, før fratrædelsen den 16. maj 1991.
Nu opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 39.630' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
I. ANKER ANDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
JORD. BETON OG ANLÆG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
JORD. BETON OG ANLÆG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018
Blå bog (fortsat)
Willy har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2018 - 02.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2014 - 02.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.11.2017 - 09.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - 02.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Willy Lisby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved I. ANKER ANDERSEN A/S der præsenterede et overskud på 14.429' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved I. ANKER ANDERSEN A/S der præsenterede et underskud på 7.112' DKK.
Willy har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 1978 til 1991 hos FP ApS.
En af de forbindelser som går igen i Willy' netværk er Susanne Weihe.