Richard Ledborg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERCULES INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 19.352' DKK SECOMEA A/S (2021) |
Største underskud: | -2.296' DKK APPLIED TECHNOLOGIES A/S (Nu: ALLIED TECH INVEST A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 52.058' DKK SECOMEA A/S (2021) |
Største gæld: | 30.155' DKK Tiponi Ejendomsselskab ApS (2023) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos TIPONI ApS (Nu: Tiponi A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS (23 år 10 måneder) |
Seed: 1186331155
Karrieren i erhvervslivet startede i 1982 ved HERCULES INVEST A/S (tidligere ANTORA COMPANY AKTIESELSKAB) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Richard Ledborg Hansen i 6 år 6 måneder, før stoppet den 8. november 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. april 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
ECEA ApS
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
School of Expeditionary Leadership A/S
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
KL EJENDOMS INVEST ApS
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
APPLIED TECHNOLOGIES A/S
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
ALLIED TECH INVEST A/S
Via ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS -
AT INVEST ApS
Via ALLIED TECH INVEST A/S
Direktørposter (7)
-
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2024 -
Silver Spoon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2024 -
ECEA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2024 -
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2019 -
KL EJENDOMS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2024 -
AT INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2024 -
ALLIED TECH INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2023
Repræsentant (2)
-
Jagtforeningen Skovvængerne
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.07.2023 -
CBS Shotokan Karate Do
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.04.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2019 -
School of Expeditionary Leadership A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
APPLIED TECHNOLOGIES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2014 -
ALLIED TECH INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (144)
-
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
AT INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
KL EJENDOMS INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024
Blå bog (fortsat)
Richard har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.05.2010 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.07.2012 - 01.11.2014
Reel ejer
18.07.2012 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
01.11.2014 - 20.05.2018
Bestyrelsesmedlem
21.05.2018 - 09.03.2019
Reel ejer
01.10.2019 - 03.07.2022
Bestyrelsesmedlem
05.08.2021 - 28.09.2023
Reel ejer
04.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.05.2010 - 01.01.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15%
Richard Ledborg Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved TIPONI ApS (Nu: Tiponi A/S) der præsenterede et overskud på 1.541' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved APPLIED TECHNOLOGIES A/S (Nu: ALLIED TECH INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 2.296' DKK.
Richard har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 1982 til 1994 hos HERCULES INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.517' DKK (Gadefilialens Botilbud ApS (Nu: Tiponi Botilbud ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.296' DKK (APPLIED TECHNOLOGIES A/S (Nu: ALLIED TECH INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.193' DKK (VICH 6156 ApS (Nu: ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.256' DKK (DEVELOPMATE A/S (Nu: School of Expeditionary Leadership A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Richard' netværk er Katrine Ledborg Cocciolone.