Mads Hovedskou Mernild
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RP CREATIVE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.244' DKK K/S SØNDERGADE, NAKSKOV (2020) |
Største underskud: | -13.262' DKK K/S SØNDERGADE, NAKSKOV (2023) |
Største egenkapital: | 32.052' DKK FORE Merianhaven Holding ApS (Nu: Merianhaven Holding ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 169.553' DKK Merianhaven ApS (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos All Creative A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MHM HOLDING ApS (25 år 5 måneder) |
Seed: 1846389115
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 hos RP CREATIVE A/S (tidligere RELÆ PLASTIC ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Hovedskou Mernild i 13 år 1 måned, før stoppet d. 28. maj 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
MHM HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SP Steinhöfel ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
I/S Flensborggade 45
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
All Creative A/S
Via MHM HOLDING ApS -
Hornsherred Lokalavis ApS
Via MHM HOLDING ApS -
Merianhaven Holding ApS
Via MHM HOLDING ApS -
Merianhaven ApS
Via Merianhaven Holding ApS -
JMCK Invest Holding ApS
Via MHM HOLDING ApS -
MMRKC Ejendomme ApS
Via JMCK Invest Holding ApS -
Green Energy Park 1 ApS
Via MHM HOLDING ApSNyt selskab -
K/S MERCURE ALTSTADT
Via KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS -
K/S SP Steinhöfel
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SP Steinhöfel ApS
Direktørposter (7)
-
MHM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.1999 -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
Hornsherred Lokalavis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2020 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2015 -
MMRKC Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2023 -
RELÆ PLASTIC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2013 -
JMCK Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
Green Energy Park 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2015 -
Hornsherred Lokalavis ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.01.2017 -
Merianhaven Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2023 -
Merianhaven ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2023 -
All Creative A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (6)
Tidslinje (81)
-
Green Energy Park 1 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
All Creative A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
All Creative A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
28.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22% -
Direktør og Reel ejer
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Hovedskou Mernild er indehaver af 4 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MHM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.720' DKK.
• KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS (ejer pt. 5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.720' DKK.
• KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS (ejer pt. 47,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.720' DKK.
• KOMPLEMENTARSELSKABET SP Steinhöfel ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.720' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet JMCK Invest Holding ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Mads Hovedskou Mernild, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S SØNDERGADE, NAKSKOV kunne fremvise et overskud på 8.244' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S SØNDERGADE, NAKSKOV kunne fremvise et underskud på 13.262' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 578' DKK (All Creative A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.262' DKK (K/S SØNDERGADE, NAKSKOV).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.980' DKK (FORE Merianhaven Holding ApS (Nu: Merianhaven Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.412' DKK (Merianhaven ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Hans Otto Ewers.