Hans Krog Nielsen
Karrieren startede hos: | CYLINDRIC DENMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 70.947' DKK HWAM A/S (2023) |
Største underskud: | -8.918' DKK HWAM A/S (2019) |
Største egenkapital: | 94.250' DKK HWAM A/S (2023) |
Største gæld: | 64.365' DKK HWAM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos HWAM A/S (2023) |
Seed: 2027082837
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved CYLINDRIC DENMARK A/S (tidligere KOSAN CYLINDRIC A/S) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hans Krog Nielsen i 37 år 4 måneder, før stoppet den 6. januar 1995.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reparation af jern- og metalvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 5.282' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HERNING, KOLDING, TILST, 2003 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KROGMAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HERNING, KOLDING, TILST
Via HERNING, KOLDING, TILST, 2003 ApS
Direktørposter (1)
-
KROGMAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017 -
ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2017
Registreringsdato: 03.10.2017
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
20.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
27.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Hans Krog Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved HWAM A/S der præsenterede et overskud på 3.305' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S der præsenterede et underskud på 7.348' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 10 måneder fra 1982 til 2005 hos RANDI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 70.947' DKK (HWAM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.898' DKK (ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 94.250' DKK (HWAM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (HERNING, KOLDING, TILST, 2003 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Søren Kjeldsen Andersen.