Karsten Lomholt
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEHRNDT REKLAME OG MARKETING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.802' DKK Stormøllen A/S (2018) |
Største underskud: | -455' DKK ANPARTSSELSKABET AF 4/3-2002 (2021) |
Største egenkapital: | 36.711' DKK Stormøllen A/S (2019) |
Største gæld: | 24.955' DKK Stormøllen A/S (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Stormøllen A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLO ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 383470705
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos BEHRNDT REKLAME OG MARKETING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Karsten Lomholt i 14 år 4 måneder, før stoppet d. 15. november 1993.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dahlman 1807 ApS
Via KLO ApS
Direktørposter (1)
-
KLO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.07.2003
Tidslinje (36)
-
COBO EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2014
Registreringsdato: 20.06.2014 -
COBO EJENDOMSADMINISTRATION ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2014
Registreringsdato: 20.06.2014 -
COBO EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2011
Registreringsdato: 01.10.2011
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2019 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.08.2019 - 15.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.10.2017 - 14.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2011 - 20.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Lomholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos COBO EJENDOMSADMINISTRATION ApS der præsenterede et overskud på 22' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 4 måneder fra 1979 til 1993 hos BEHRNDT REKLAME OG MARKETING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 425' DKK (KLO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 363' DKK (ANPARTSSELSKABET AF 4/3-2002).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.896' DKK (ANPARTSSELSKABET AF 4/3-2002).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 150' DKK (ApS KBIL 9 NR. 1975 (Nu: DC 3 REKLAMEBUREAU ApS)).